Louis de Bourbon-Condé gim. 20 rugsėjo 1652 † 11 balandžio 1653
Straipsnis iš Rodovid LT.
Asmuo:779359
Giminė | Bourbon-Condé |
Lytis | Vyras |
Pilnas vardas gimus | Louis de Bourbon-Condé |
Tėvai
♂ Louis de Bourbon-Condé (Louis II) [Bourbon-Condé] gim. 8 rugsėjo 1621 † 11 gruodžio 1686 ♀ Claire Clemence de Maillé-Brézé [Maillé] gim. 25 vasario 1628 † 16 balandžio 1694 |
Įvykiai
20 rugsėjo 1652 gimimas: Bordeaux (33)
11 balandžio 1653 mirtis: Bordeaux (33)
Nuo senelių iki vaikaičių
Seneliai
♀ Éléonore de Bourbon-Condé
gimimas: 30 balandžio 1587, Paris (75)
titulas: 1606, Princesse d'Orange-Nassau
santuoka: ♂ Philips Willem van Oranje-Nassau
mirtis: 20 sausio 1619
titulas: 1606, Princesse d'Orange-Nassau
santuoka: ♂ Philips Willem van Oranje-Nassau
mirtis: 20 sausio 1619
♂ Henri II de Montmorency
gimimas: 30 balandžio 1595, Chantilly (60), Château de Chantilly
titulas: Montmorency (95), duc de Montmorency
titulas: Dammartin-en-Goële (77), comte de Dammartin
mirtis: 30 spalio 1632, Toulouse (31)
titulas: Montmorency (95), duc de Montmorency
titulas: Dammartin-en-Goële (77), comte de Dammartin
mirtis: 30 spalio 1632, Toulouse (31)
♂ Henri du Plessis de Richelieu
nekilnojamasis turtas: Richelieu (37), Seigneur de Richelieu
profesija: Maréchal-de-Champ en l'armée du duc de Nevers
mirtis: 4 liepos 1619, Tué en duel par [[Personne:932026]]
profesija: Maréchal-de-Champ en l'armée du duc de Nevers
mirtis: 4 liepos 1619, Tué en duel par [[Personne:932026]]
♂ Альфонс из Плесси из Ришельё
gimimas: 1582, Париж, Франковское королевство
varna (kasta): Франковское королевство, Grand-Aumônier de France [[Catégorie:Grands-Aumôniers de France]]
religija: 1605, Франковское королевство, Religieux dans l'Ordre des Chartreux
varna (kasta): 27 balandžio 1626 - 27 lapkričio 1628, Aix-en-Provence (13), Archevêque d'Aix
profesija: 21 birželio 1626, католический епископ
varna (kasta): 27 lapkričio 1628 - 23 kovo 1653, Лион, Франковское королевство, архиепископ лионский
profesija: 19 lapkričio 1629, Франковское королевство, католический кардинал
varna (kasta): Франковское королевство, Grand-Aumônier de France [[Catégorie:Grands-Aumôniers de France]]
religija: 1605, Франковское королевство, Religieux dans l'Ordre des Chartreux
varna (kasta): 27 balandžio 1626 - 27 lapkričio 1628, Aix-en-Provence (13), Archevêque d'Aix
profesija: 21 birželio 1626, католический епископ
varna (kasta): 27 lapkričio 1628 - 23 kovo 1653, Лион, Франковское королевство, архиепископ лионский
profesija: 19 lapkričio 1629, Франковское королевство, католический кардинал
♂ Арман Жан из Плесси из Ришельё
gimimas: 5 rugsėjo 1585, Париж, Франция
profesija: Bischof von Luzon
religija: 17 balandžio 1607, Rom, Bischofsweihe der katholischen Kirche von Kardinal de Givry
profesija: 1616, Außenminister
kita: 1 rugsėjo 1616, Fait arrêter le prince [[Person:432160]], chef des calvinistes par [[:fr:Person:932025]]
religija: 5 rugsėjo 1622, Kardinal der katholischen Kirche von Papst Gregor XV
profesija: > 1624, Chef du conseil du Roi
profesija: > 1624, Senioren Staatsminister
varna (kasta): 1626, Grand-maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France
profesija: 1631, Gouverneur der Bretagne
titulas: rugpjūčio 1631, duc de Richelieu
titulas: liepos 1634, Herzog von Fronsac, Pair von Frankreich
mirtis: 4 gruodžio 1642, Париж, Франция
palaidojimas: Kirche der Sorbonne
profesija: Bischof von Luzon
religija: 17 balandžio 1607, Rom, Bischofsweihe der katholischen Kirche von Kardinal de Givry
profesija: 1616, Außenminister
kita: 1 rugsėjo 1616, Fait arrêter le prince [[Person:432160]], chef des calvinistes par [[:fr:Person:932025]]
religija: 5 rugsėjo 1622, Kardinal der katholischen Kirche von Papst Gregor XV
profesija: > 1624, Chef du conseil du Roi
profesija: > 1624, Senioren Staatsminister
varna (kasta): 1626, Grand-maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France
profesija: 1631, Gouverneur der Bretagne
titulas: rugpjūčio 1631, duc de Richelieu
titulas: liepos 1634, Herzog von Fronsac, Pair von Frankreich
mirtis: 4 gruodžio 1642, Париж, Франция
palaidojimas: Kirche der Sorbonne
♀ Françoise du Plessis de Richelieu (de Vignerot)
gimimas: 1578
santuoka: ♂ Jean-Baptiste de Bauveau
santuoka: ♂ René de Wignerod
MARC: ♂ René de Wignerod
mirtis: 1615
santuoka: ♂ Jean-Baptiste de Bauveau
santuoka: ♂ René de Wignerod
MARC: ♂ René de Wignerod
mirtis: 1615
Seneliai
Tėvai
♂ Armand Baron de Bourbon-Condé
gimimas: 11 spalio 1629
titulas: 11 spalio 1629, Prinz von Condé
santuoka: ♀ Anna Maria Martinozzi , Paris, Palais du Louvre
mirtis: 21 vasario 1666
titulas: 11 spalio 1629, Prinz von Condé
santuoka: ♀ Anna Maria Martinozzi , Paris, Palais du Louvre
mirtis: 21 vasario 1666
♀ Anne-Geneviève de Bourbon-Condé
gimimas: 28 rugpjūčio 1619, Vincennes (94)
santuoka: ♂ Henri II d’Orléans-Longueville
titulas: 2 birželio 1642, Paris (75), Duchesse de Longueville, d'Estouteville et de Coulommiers, Princesse de France, de Neuchâtel, de Valangin, de Châtellaillon et Comtesse de Dunois, de Tancarville
mirtis: 15 balandžio 1679, Paris (75)
santuoka: ♂ Henri II d’Orléans-Longueville
titulas: 2 birželio 1642, Paris (75), Duchesse de Longueville, d'Estouteville et de Coulommiers, Princesse de France, de Neuchâtel, de Valangin, de Châtellaillon et Comtesse de Dunois, de Tancarville
mirtis: 15 balandžio 1679, Paris (75)
♂ Jean Armand de Maillé
gimimas: 18 spalio 1619, Milly
titulas: marquis de Brézé
varna (kasta): 1636, grand-maître des galères
karinė tarnyba: 1637, Remplace Henri d'Escoubleau, relevé de son commandement, à la tête de la flotte du Ponant
karinė tarnyba: 27 liepos 1640, Bataille navale de Cadix, Prise de Villafranca
profesija: 1641, Ambassadeur au Portugal
karinė tarnyba: 1 liepos 1642 ? 3 liepos 1642, Bataille navale à Barcelone, Prise de Perpignan
profesija: gruodžio 1642, grand-maître de la navigation
titulas: gruodžio 1642, duc-pair de Fronsac
profesija: gruodžio 1642, Gouverneur de l'Aunis et de La Rochelle
karinė tarnyba: 3 liepos 1643, Batailles navales du cap de Carthagène
mirtis: 14 birželio 1646, Siège et Bataille navale d'Orbitello "la tête emportée par un boulet"
titulas: marquis de Brézé
varna (kasta): 1636, grand-maître des galères
karinė tarnyba: 1637, Remplace Henri d'Escoubleau, relevé de son commandement, à la tête de la flotte du Ponant
karinė tarnyba: 27 liepos 1640, Bataille navale de Cadix, Prise de Villafranca
profesija: 1641, Ambassadeur au Portugal
karinė tarnyba: 1 liepos 1642 ? 3 liepos 1642, Bataille navale à Barcelone, Prise de Perpignan
profesija: gruodžio 1642, grand-maître de la navigation
titulas: gruodžio 1642, duc-pair de Fronsac
profesija: gruodžio 1642, Gouverneur de l'Aunis et de La Rochelle
karinė tarnyba: 3 liepos 1643, Batailles navales du cap de Carthagène
mirtis: 14 birželio 1646, Siège et Bataille navale d'Orbitello "la tête emportée par un boulet"
Tėvai
== 3 ==
♂ Henri de Bourbon-Condé (Henri III)
gimimas: 29 liepos 1643, Paris (75)
titulas: 26 gruodžio 1646, Paris (75), Duc de Montmorency, de Châteauroux et d'Enghien
santuoka: ♀ Anna Henriette Julie von Pfalz-Simmern , Paris, France
titulas: 11 gruodžio 1686, Fontainebleau (77), Prince de Condé, Duc de Guise, Marquis de Graville et Comte de Sancerre
mirtis: 1 balandžio 1709, Paris (75)
titulas: 26 gruodžio 1646, Paris (75), Duc de Montmorency, de Châteauroux et d'Enghien
santuoka: ♀ Anna Henriette Julie von Pfalz-Simmern , Paris, France
titulas: 11 gruodžio 1686, Fontainebleau (77), Prince de Condé, Duc de Guise, Marquis de Graville et Comte de Sancerre
mirtis: 1 balandžio 1709, Paris (75)
== 3 ==